本文目录一览:
贵州省经济和信息化委员会的主要领导
王 令,男,汉族,中共党员,贵州大学数学系毕业,现任中共贵州省经济和信息化委员会党组成员,中共贵州省委国防工业工作委员会委员、副书记。
—20104 贵州省司法厅副厅长(其间:20106任致公党省委副主委);20104— 20103贵州省经济和信息化委员会副主任 。20103— 贵州省经济和信息化委员会副常务主任(正厅长级,分管常务工作) 。
年5月至2011年11月任贵州省经济和信息化委员会副主任、党组成员,省委国防工业工委委员。2011年11月至2011年12月贵阳市人民政府副市长人选。2011年12月起任贵阳市人民政府副市长、党组成员。
贵州茅台酒厂集团董事长是李保芳 李保芳、男,汉族,中共党员,贵州财经学院工业经济系毕业。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司董事长、总经理、党委书记、法定代表人。
副省级别待遇。中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司是全国唯一集国家一级企业、特大型企业、国家优秀企业(金马奖)、全国质量效益型先进企业于一身的白酒生产企业,集团一把手享受副省级别待遇。
再来谈谈近日功成身退的李保芳。同样的,李保芳也是临危受命,在袁仁国落马后,他是以贵州省经济和信息化委员会党组书记兼主任的身份接管茅台酒厂的,这意思就很明显了,就是为了整顿茅台内部环境。
贵州省农业厅的领导信息
1、年后,在贵州省农业厅,中共贵州省委农村工作部、省农林办公室工作。1971年2月,任贵州塑料厂厂部秘书、车间党支部书记。1980年5月后,任贵州塑料厂副厂长、厂长、厂党委委员。1983年5月任中共贵州省遵义地委秘书长。
2、退休二支部书记金良根代表厅离退休党支部欢迎新退休党员同志,希望积极参加活动,融入退休生活。
3、-20010 贵州省人民政府办公厅秘书七处副处长兼领导秘书;20010-20004 贵州省人民政府办公厅正处级秘书;20004-20102 贵州省人民政府办公厅秘书七处处长;20102- 贵州省农业委员会党组成员、副主任 。
贵州省环境保护厅的领导简介
熊德威,男,汉族,1962年9月生,贵州盘县人,1987年4月加入中国,1983年8月参加工作,贵州省委党校在职研究生班经济学专业毕业,省委党校研究生。现任贵州省环境保护厅党组书记、厅长。工作分工:主持省环保厅全面工作。
吴德刚 党组成员、副局长 分工 协助局长分管环境影响评价处、自然生态保护处、规划财务处,协助局长负责创模督查工作,具体分管贵阳市环境保护研究所、贵阳市环境突发事件应急中心。
历任贵州省铜仁地区万山特区科技副区长(挂职)、贵州师范大学化学系副书记、系主任、贵州省青年联合会委员、贵州省环境保护局副局长。
-20102在新加坡国家大学攻读硕士研究生,20006-20008在中央党校地厅级领导干部“深入学习实践科学发展观专题研讨班”学习) 20105— 贵州省环境保护厅党组成员、省纪委派驻省环保厅纪检组组长。
市政府副市长,盘县县委书记,红果经济开发区工委书记2006.03-20111贵州省六盘水市委常委,市政府副市长、党组成员20112-20112贵州省环境保护厅副厅长。贵州省第九次党代会代表,贵州省第十届人大代表。
姓 名:朱立军民 族:汉族职 务:厅长、厅党组书记分管工作:主持厅的全面工作和党组工作。分管办公室、财务处、人事处。联系省国土资源厅会计结算中心、毕节市国土资源局。