本文目录一览:
贵州省经济和信息化委员会的主要领导
1、省经济和信息化委员会主任正厅级别 、省经济和信息化委员会副主任是副厅级别 省经济和信息化委员会是省政府的组成部门,属于正厅级别编制。
2、肖宁,男,汉族,湖南长沙人,1973年12月出生,1996年7月参加工作,1999年5月加入中国共产党,昆明理工大学本科学历,工学学士,现任贵州省铜仁市工业和信息化局党组书记、局长。
3、省经济和信息化委员会是省政府的组成部门,隶属正厅级。
4、任贵州省信息产业厅总工程师(其间:20009-20011在省委党校短期班学习);2009年5月至2011年11月,贵州省经济和信息化委员会总经济师;2011年11月至今,任贵州省经济和信息化委员会正厅级干部 。
5、—20104 贵州省司法厅副厅长(其间:20106任致公党省委副主委);20104— 20103贵州省经济和信息化委员会副主任 。20103— 贵州省经济和信息化委员会副常务主任(正厅长级,分管常务工作) 。
6、省工业和信息化厅党组书记是正厅级。省经济和信息化委员会是省政府的组成部门,行政级别是正厅(局)级的,其它像省公安厅、省教育厅、省文化厅等等都是省政级别。
贵州水城矿业(集团)有限责任公司的管理层介绍
1、董事长 党委书记 王祺王 祺,男,汉族,籍贯北京市,出生地河南南阳,1966年5月出生,1987年 7月参加工作,1988年7月加入中国共产党。大学学历,工学学士,西安矿业学院采矿工程专业毕业。高级工程师。
2、张瑞彬:男,1972年出生,统计学博士,研究员,注册会计师,高级经济师。历任中国人民银行金融研究所博士后研究员;贵州财经学院金融学院院长。
3、公司介绍:贵州水城矿业股份有限公司是2001-11-06在贵州省六盘水市钟山区成立的责任有限公司,注册地址位于贵州省六盘水市钟山区开拓路16号。
贵州省农业委员会的各级机构领导
1、省农业委员会(省委农工委)机关行政编制145名。
2、黄家培(省政府党组成员、省委农工委书记、省农委党组书记)。刘福成(省农委党组副书记、主任):主持全面工作。分管办公室、人事处、财务处、审计处、机关服务中心。
3、根据上述职责,省农业委员会(省委农工委)设23个内设行政机构:(一)办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密、信访、政务公开、信息服务等制度建设、综合协调和督促检查工作;承担重大突发事件应急综合管理有关工作。(二)宣传处。
4、(六)渔船检验和监督管理职责、渔政管理队伍建设职责,由省农委(省委农工委)所属事业单位省渔政渔船管理检验局承担。
5、在州长领导下负责处理州政府的日常工作,协助冯仕文同志协调金融工作,协助杨胜勇同志抓国有企业改革工作。2010年8月5日起担任中共湄潭县委书记,主持县委全面工作。2013年1月至2015年2月,任贵州省农业委员会副主任。
贵州省国土资源厅的领导简介
1、姓 名:朱立军民 族:汉族职 务:厅长、厅党组书记分管工作:主持厅的全面工作和党组工作。分管办公室、财务处、人事处。联系省国土资源厅会计结算中心、毕节市国土资源局。
2、沈可定 局长、党组书记分工:领导局全面工作,主持局党组工作。
3、你说的应该是姚茂森,以前是黔东南州州长,后来是贵州省国土资源厅厅长,并不是交通厅。