本文目录一览:
贵州省农业委员会的各级机构领导
1、黄家培(省政府党组成员、省委农工委书记、省农委党组书记)。刘福成(省农委党组副书记、主任):主持全面工作。分管办公室、人事处、财务处、审计处、机关服务中心。
2、副厅级。全国人大农业与农村委员会为省部级,省人大农业与农村委员会为厅级,所以省人大农业与农村委员会副主任为副厅级。
3、-20010 贵州省人民政府办公厅秘书七处副处长兼领导秘书;20010-20004 贵州省人民政府办公厅正处级秘书;20004-20102 贵州省人民政府办公厅秘书七处处长;20102- 贵州省农业委员会党组成员、副主任 。
4、在州长领导下负责处理州政府的日常工作,协助冯仕文同志协调金融工作,协助杨胜勇同志抓国有企业改革工作。2010年8月5日起担任中共湄潭县委书记,主持县委全面工作。2013年1月至2015年2月,任贵州省农业委员会副主任。
5、(六)渔船检验和监督管理职责、渔政管理队伍建设职责,由省农委(省委农工委)所属事业单位省渔政渔船管理检验局承担。
6、朱晓林。芦溪县农村农业局朱局长是朱晓林。首先,要了解朱晓林的基本情况,包括他的职位、职责、工作经历等,以便更好地了解他的能力和经验。
贵州省国土资源厅的领导简介
沈可定 局长、党组书记分工:领导局全面工作,主持局党组工作。
龙炳刚,现任贵州省松桃苗族自治县自然资源局副局长。
平塘县国土资源局网站“组织机构——领导简介”公布的信息显示,现任该局局长是李劲松,主持县国土资源局全面工作,主管党建、党风廉政建设、组织人事、财务工作。
厅有关领导为落实经费多次与有关方面协商,尽管贵州省财政并不富裕,省财政还是毅然挤出3000万元资金,为全省的矿业权实地核查先期开展提供保障。
致谢 谨对制度出台和实施过程中作出重要指导的贵州省国土资源厅各级领导,对制度建立辛勤付出的周忠赋、王瑛等同志,以及积极配合制度调研及实施的各汇交人、地质资料编制单位一并表示衷心的感谢。
你说的应该是姚茂森,以前是黔东南州州长,后来是贵州省国土资源厅厅长,并不是交通厅。
贵州省农业厅的领导信息
1、退休二支部书记金良根代表厅离退休党支部欢迎新退休党员同志,希望积极参加活动,融入退休生活。
2、贵州省乡村振兴局局长是正厅。省乡村振兴局一般是正厅或副厅架构,为省政府直属机构,并由省级农业农村部门统一领导、管理。省乡村振兴局是由原来的扶贫办演变而来,为农业农村厅代管的副厅级单位,县一级别应该是副科级单位。
3、年9月27日,贵州省十一届人大常委会第三十次会议通过贵州省人民代表大会常务委员会任免名单,任命吴跃为贵州省司法厅厅长。 2013年3月30日,贵州省十二届人大常委会第一次会议通过表决,决定任命吴跃为贵州省司法厅厅长。
4、朱晓林。芦溪县农村农业局朱局长是朱晓林。首先,要了解朱晓林的基本情况,包括他的职位、职责、工作经历等,以便更好地了解他的能力和经验。
贵州省环境保护厅的领导简介
1、熊德威,男,汉族,1962年9月生,贵州盘县人,1987年4月加入中国,1983年8月参加工作,贵州省委党校在职研究生班经济学专业毕业,省委党校研究生。现任贵州省环境保护厅党组书记、厅长。工作分工:主持省环保厅全面工作。
2、吴德刚 党组成员、副局长 分工 协助局长分管环境影响评价处、自然生态保护处、规划财务处,协助局长负责创模督查工作,具体分管贵阳市环境保护研究所、贵阳市环境突发事件应急中心。
3、历任贵州省铜仁地区万山特区科技副区长(挂职)、贵州师范大学化学系副书记、系主任、贵州省青年联合会委员、贵州省环境保护局副局长。
4、-20102在新加坡国家大学攻读硕士研究生,20006-20008在中央党校地厅级领导干部“深入学习实践科学发展观专题研讨班”学习) 20105— 贵州省环境保护厅党组成员、省纪委派驻省环保厅纪检组组长。
教育局有多少副厅级干部
1、全国副厅级干部人数为67001人。根据查询相关公开信息显示,截至2022年底,全国副厅级以上官员总计120843人,其中副厅级官员为67001人。
2、教育部副处长是副厅级干部。教育部副处长是中国政府教育部门中的一种职务,按照中国政府官员的职务层级,副处长通常对应正处级别。所以,教育部副处长被认为是副厅级干部,级别与正处级别相当。
3、直辖市教育局副局长副厅级,副省级城市教育局副局长正处级,地级市教育局副局长副处级,县级市教育局副局长副科级。
4、我国副厅级以上干部有800以上。正厅级干部应该有200人左右,副厅估计是800人以上,比如湖南省的话。一个市至少是4个正厅,如果副市长是高配,或者是常委的,或者正厅巡视员,估计保守在4-10个正厅。
5、截至2012年底,厅局级干部有5万多人,全国公务员总数为709万人。而国家行政学院教授竹立家在接受记者采访时表示,目前全国县处级以上干部60多万人,还不包括国有企事业单位的干部,省部级干部大约有3000多人。
6、例如省财政厅;郑州大学,主管部门应当是河南省教育厅,则郑大当为副厅级单位、省司法局、省教育局等。
贵州省经济和信息化委员会的主要领导
李保芳、男,汉族,中共党员,贵州财经学院工业经济系毕业。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司董事长、总经理、党委书记、法定代表人。
年5月至2011年11月任贵州省经济和信息化委员会副主任、党组成员,省委国防工业工委委员。2011年11月至2011年12月贵阳市人民政府副市长人选。2011年12月起任贵阳市人民政府副市长、党组成员。
王 令,男,汉族,中共党员,贵州大学数学系毕业,现任中共贵州省经济和信息化委员会党组成员,中共贵州省委国防工业工作委员会委员、副书记。